SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
Informe ejecutivo de SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEQUILA WORKS SL | Consejero | 20/12/2023 | |
TEQUILA WORKS SL | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2023 | |
TEQUILA WORKS SL | Secretario | 20/12/2023 | |
CRISHEILA SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | |
MAYA WORKS SL | Socio Unico | 12/11/2020 | |
MAYA WORKS SL | Administrador Unico | 12/11/2020 | |
WAKARU WORKS SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
Empresa: ASTRO POC SL
Administrador Unico
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IP 3591, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-38
Empresa: TEQUILA WORKS SL
Consejero Delegado Solidario
- Rubio Munarriz Raul
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Consejero
- Bares Julien
- Marti Daniel Henry
- Rubio Munarriz Raul
- Sancho Rodriguez Luz Maria
- Smith Peter Michael
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27022 , F 37, S 8, H M 486875, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: TEQUILA WORKS SL
Administrador Unico
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Presidente
Secretario
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27022 , F 37, S 8, H M 486875, I/A 11 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: ASTRO POC SL
Administrador Unico
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 111, S 8, H IP 3591, I/A 1 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-38
Empresa: CRISHEILA SL
Administrador Unico
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 168, S 8, H NA 40230, I/A 3 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-31
Empresa: MAYA WORKS SL
Administrador Unico
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 38, S 8, H M 665085, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: MAYA WORKS SL
Administrador Unico
Representante
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 38, S 8, H M 665085, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: MAYA WORKS SL
Nuevo Socio Único
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 38, S 8, H M 665085, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
Empresa: KAZE WORKS SL
Administrador Solidario
- Rubio Munarriz Raul
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36423 , F 158, S 8, H M 654383, I/A 2 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: MAYA WORKS SL
Administrador Unico
Representante
- Sancho Rodriguez Luz Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37296 , F 35, S 8, H M 665085, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA
Mostramos los datos de SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO RODRIGUEZ LUZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos