SANCHO HERRERO MARIANO
Informe ejecutivo de SANCHO HERRERO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHO HERRERO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIPPODE 2000 SA CORREDURIA DE SEGUROS | Consejero | 19/01/2015 | 12/12/2016 |
ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL | Secretario | 22/08/2016 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/08/2016 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL | Consejero | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHO HERRERO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO HERRERO MARIANO
Consejero
- Sancho Herrero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 9, S 8, H M 22867, I/A 49 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: ASESORAMIENTO Y GESTION LA TIENDA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sancho Herrero Mariano
Consejero
- Sancho Herrero Mariano
Secretario
- Sancho Herrero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19185 , F 98, S 8, H M 19487, I/A 8 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 1, S 8, H M 22867, I/A 43 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Información de SANCHO HERRERO MARIANO
Mostramos los datos de SANCHO HERRERO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO HERRERO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos