SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA HAMBURGOS'3 SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
SANHER HOSTELERIA SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2016 | 25/02/2019 |
CASABLANCA RESTAURACION 2004 SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2015 | |
LA TIA PETACA SL | Administrador Unico | 26/11/2010 | 24/04/2012 |
LA TIA PETACA SL | Administrador Solidario | 07/07/2009 | 26/11/2010 |
LA TIA PETACA SL | Administrador Unico | 07/07/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
Empresa: HOSTELERIA HAMBURGOS'3 SL
Administrador Unico
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 87, S 8, H Z 43929, I/A 2 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-50
Empresa: SANHER HOSTELERIA SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Diaz Maria Elena
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 164, S 8, H Z 59363, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-50
Empresa: SANHER HOSTELERIA SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Diaz Maria Elena
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4147 , F 163, S 8, H Z 59363, I/A 1 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-50
Empresa: CASABLANCA RESTAURACION 2004 SL
Administrador Mancomunado
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 43, S 8, H Z 35734, I/A 5 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-50
Empresa: LA TIA PETACA SL
Administrador Unico
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 51, S 8, H Z 38521, I/A 5 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-50
Empresa: LA TIA PETACA SL
Administrador Unico
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 51, S 8, H Z 38521, I/A 4 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-50
Empresa: LA TIA PETACA SL
Administrador Solidario
- Gil Salcido Jose Luis
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 51, S 8, H Z 38521, I/A 4 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-50
Empresa: LA TIA PETACA SL
Administrador Solidario
- Gil Salcido Jose Luis
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 51, S 8, H Z 38521, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-50
Empresa: LA TIA PETACA SL
Administrador Unico
- Sancho Escolano Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237 , F 51, S 8, H Z 38521, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-50
Información de SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS
Mostramos los datos de SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO ESCOLANO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos