SANCHIS TOMAS MIGUEL
Informe ejecutivo de SANCHIS TOMAS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHIS TOMAS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENSACADOS Y RECICLADOS SANCHIS SL | Socio Unico | 09/02/2024 | |
ENSACADOS Y RECICLADOS SANCHIS SL | Administrador Unico | 09/02/2024 | |
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES SANCHIS SL | Apoderado Mancomunado | 30/01/2023 | |
ALMACEN AGRICOLA SANCHIS SL | Apoderado Mancomunado | 14/12/2021 | |
TRANS VILAMARXANT SL | Administrador Unico | 25/11/2021 | |
SAFRUIT INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 27/09/2013 | |
SAFRUIT INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
RECICLAJES HERMANOS SANCHIS SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHIS TOMAS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS TOMAS MIGUEL
Empresa: ENSACADOS Y RECICLADOS SANCHIS SL
Administrador Unico
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11511, L 8789, F 96, S 8, H V 216059, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Empresa: ENSACADOS Y RECICLADOS SANCHIS SL
Socio Único
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11511, L 8789, F 96, S 8, H V 216059, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-46
Empresa: TALLER MECANICO CV50 SL
Apoderado Mancomunado
- Calles Galve Jorge
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11018, L 8296, F 191, S 8, H V 199316, I/A 2 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-46
Empresa: ALMACEN AGRICOLA SANCHIS SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Herraiz Jose Manuel
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11018, L 8296, F 204, S 8, H V 199318, I/A 3 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-46
Empresa: TRANS VILAMARXANT SL
Administrador Unico
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10816, L 8095, F 90, S 8, H V 192552, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: SAFRUIT INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9685, L 6967, F 26, S 8, H V 155821, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-46
Empresa: SAFRUIT INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9685, L 6967, F 26, S 8, H V 155821, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-46
Empresa: RECICLAJES HERMANOS SANCHIS SL
Administrador Solidario
- Sanchis Tomas Jonathan
- Sanchis Tomas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9478, L 6760, F 154, S 8, H V 148786, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Información de SANCHIS TOMAS MIGUEL
Mostramos los datos de SANCHIS TOMAS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS TOMAS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos