SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CLAMASAN SA | Apoderado | 18/04/2023 | |
INMOBILIARIA CLAMASAN SA | Consejero Delegado | 27/06/2022 | |
INMOBILIARIA CLAMASAN SA | Secretario | 16/11/2011 | |
INMOBILIARIA CLAMASAN SA | Consejero | 16/11/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Apoderado
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 58, S 8, H V 30873, I/A 31 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero
- Sanchis Alcover Francisco
- Sanchis Suarez Maria Angeles
- Sanchis Suarez Maria Jose
Presidente
Secretario
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 57, S 8, H V 30873, I/A 30 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero Delegado
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 57, S 8, H V 30873, I/A 30 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero Delegado
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 57, S 8, H V 30873, I/A 30 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero Delegado
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 56, S 8, H V 30873, I/A 28 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero
- Sanchis Alcover Francisco
- Sanchis Suarez Maria Jose
Presidente
Secretario
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 56, S 8, H V 30873, I/A 26 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero
- Sala Lopez Miguel Angel
- Sanchis Alcover Francisco
- Sanchis Suarez Maria Jose
Presidente
Secretario
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 55, S 8, H V 30873, I/A 23 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero
- Sala Lopez Miguel Angel
- Sanchis Alcover Francisco
- Sanchis Suarez Maria Jose
Presidente
Secretario
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 41, S 8, H V 30873, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Empresa: INMOBILIARIA CLAMASAN SA
Consejero
- Sala Lopez Miguel Angel
- Sanchis Alcover Francisco
- Sanchis Suarez Maria Jose
Presidente
Secretario
- Sanchis Suarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4721, L 2031, F 41, S 8, H V 30873, I/A 21 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-46
Información de SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS SUAREZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos