SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTP ESTUDIOS Y SERVICIOS SA | Administrador Mancomunado | 25/04/2023 | |
NEROYANTE SL | Administrador Unico | 30/01/2020 |
VINCULACIONES DE SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: OTP ESTUDIOS Y SERVICIOS SA
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Rivera Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 172, S 8, H V 24301, I/A 13 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: CROWDESCO SL
Administrador Unico
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 199, S 8, H V 169547, I/A 4 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-46
Empresa: NEROYANTE SL
Administrador Unico
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 221, S 8, H V 154961, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Consejero
- Casado De Amezua Lasso Alberto
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Liquidador Unico
Presidente
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 70, S 8, H V 92454, I/A 14 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-46
Empresa: CROWDESCO SL
Administrador Unico
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 198, S 8, H V 169547, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-46
Empresa: CROWDESCO SL
Socio Único
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087, L 7369, F 198, S 8, H V 169547, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-46
Empresa: OTP ESTUDIOS Y SERVICIOS SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 171, S 8, H V 24301, I/A 10 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-46
Empresa: PROMOCIONES PICASSENT URBANA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5135, L 2443, F 107, S 8, H V 40052, I/A 6 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-46
Empresa: OTP ESTUDIOS Y SERVICIOS SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Arnau Jose Luis
- Sanchis Gonzalez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 171, S 8, H V 24301, I/A 9 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-46
Información de SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHIS GONZALEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos