SANCHEZ YESTE OLGA
Informe ejecutivo de SANCHEZ YESTE OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ YESTE OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA INMOBILIARIA MEDITERRANEO ORIENTAL SL | Administrador Unico | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ YESTE OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ YESTE OLGA
Empresa: NEGOCIS IMMOBILIARIS MILA SL
Liquidador
- Sanchez Yeste Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43037 , F 97, S 8, H B 418814, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: NEGOCIS IMMOBILIARIS MILA SL
Administrador Unico
- Sanchez Yeste Olga
Liquidador
- Sanchez Yeste Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43037 , F 97, S 8, H B 418814, I/A 3 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Empresa: NEGOCIS IMMOBILIARIS MILA SL
Administrador Unico
- Sanchez Yeste Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43037 , F 93, S 8, H B 418814, I/A 1 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-08
Administrador Unico
- Sanchez Yeste Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36320 , F 5, S 8, H B 284889, I/A 3 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08
Información de SANCHEZ YESTE OLGA
Mostramos los datos de SANCHEZ YESTE OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ YESTE OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos