SANCHEZ VILLEGAS JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ VILLEGAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ VILLEGAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA LONJA DEL JAMON SL | Socio Unico | 10/03/2014 | |
LA LONJA DEL JAMON SL | Administrador Unico | 05/07/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VILLEGAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VILLEGAS JOSE
Empresa: LA CHOZA 2013 SL
Administrador Unico
- Sanchez Villegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 145, S 8, H GC 47379, I/A 2 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-35
Empresa: LA LONJA DEL JAMON SL
Socio Único
- Sanchez Villegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 35, S 8, H GC 45837, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-35
Empresa: LA CHOZA 2013 SL
Administrador Unico
- Sanchez Villegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 145, S 8, H GC 47379, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
Empresa: LA CHOZA 2013 SL
Socio Único
- Sanchez Villegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 145, S 8, H GC 47379, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-35
Empresa: LA LONJA DEL JAMON SL
Administrador Unico
- Sanchez Villegas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 30, S 8, H GC 45837, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-35
Información de SANCHEZ VILLEGAS JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ VILLEGAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VILLEGAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos