SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
Informe ejecutivo de SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL | Administrador Solidario | 21/01/2013 | 02/11/2015 |
BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
Empresa: BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Garcia Cancio Francisco Javier
- Sanchez Villarroya Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 14, S 8, H M 520397, I/A 4 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Empresa: BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Garcia Cancio Francisco Javier
- Sanchez Villarroya Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 13, S 8, H M 520397, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-28
Empresa: BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Garcia Cancio Francisco Javier
- Sanchez Villarroya Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 13, S 8, H M 520397, I/A 2 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: BUSSINES TO SUCCES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Garcia Cancio Francisco Javier
- Sanchez Villarroya Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 11, S 8, H M 520397, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Información de SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE
Mostramos los datos de SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VILLARROYA FRANCISCO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos