SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GONPE 2006 SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 | |
ANTO Y SANVILOR SL | Apoderado | 30/11/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
Empresa: PROMOCIONES GONPE 2006 SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Zamorano Juan
- Sanchez Villanueva Ortiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 138, S 8, H CO 24144, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-14
Empresa: ANTO Y SANVILOR SL
Apoderado
- Sanchez Villanueva Moreno Maria Carmen
- Sanchez Villanueva Ortiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 73, S 8, H CO 13688, I/A 8 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-14
Empresa: ROS Y SANVILOR SL
Administrador Unico
- Sanchez Villanueva Ortiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 83, S 8, H CO 13689, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-14
Empresa: MAR Y SANVILOR SL
Administrador Unico
- Sanchez Villanueva Ortiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 107, S 8, H CO 13691, I/A 7 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-14
Empresa: ANTO Y SANVILOR SL
Administrador Unico
- Sanchez Villanueva Ortiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 72, S 8, H CO 13688, I/A 7 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-14
Información de SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VILLANUEVA ORTIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos