SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
Informe ejecutivo de SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU PIDES NOSOTROS CREAMOS SL | Socio Unico | 18/12/2018 | |
GRUPO CREATIVO FERVER SL | Socio Unico | 19/07/2018 | |
TU PIDES NOSOTROS CREAMOS SL | Administrador Unico | 15/01/2014 | |
GRUPO CREATIVO FERVER SL | Administrador Unico | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
Empresa: TU PIDES NOSOTROS CREAMOS SL
Socio Único
- Sanchez Vera Efrain Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 87, S 8, H GC 47748, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-35
Empresa: GRUPO CREATIVO FERVER SL
Socio Único
- Sanchez Vera Efrain Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 98, S 8, H GC 53021, I/A 3 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
Empresa: TU PIDES NOSOTROS CREAMOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Vera Efrain Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2073 , F 87, S 8, H GC 47748, I/A 1 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-35
Empresa: GRUPO CREATIVO FERVER SL
Administrador Unico
- Sanchez Vera Efrain Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 195, S 8, H IL 9819, I/A 1 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-35
Información de SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO
Mostramos los datos de SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ VERA EFRAIN OSWALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos