SANCHEZ UROZ MIGUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ UROZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ UROZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGSA LEVANTE SL | Administrador Unico | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ UROZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ UROZ MIGUEL
Empresa: TRANSPORTES TANOCRISMAR SL
Liquidador Unico
- Sanchez Uroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8983, L 6268, F 156, S 8, H V 132217, I/A 5 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-46
Empresa: TRANSPORTES TANOCRISMAR SL
Liquidador Unico
- Sanchez Uroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8983, L 6268, F 155, S 8, H V 132217, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-46
Empresa: TRANSPORTES TANOCRISMAR SL
Administrador Unico
- Sanchez Uroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8983, L 6268, F 155, S 8, H V 132217, I/A 4 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-46
Empresa: MIGSA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Sanchez Uroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9965, L 7247, F 184, S 8, H V 165421, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-46
Empresa: TRANSPORTES TANOCRISMAR SL
Administrador Unico
- Sanchez Uroz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8983, L 6268, F 153, S 8, H V 132217, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-46
Información de SANCHEZ UROZ MIGUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ UROZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ UROZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos