SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEIASA DEL SUR Y ESTE SA | Consejero | 31/03/2009 | 08/02/2010 |
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO SA | Consejero | 26/10/2009 | |
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA | Consejero | 01/09/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
Empresa: SEIASA DEL SUR Y ESTE SA
Consejero
- Sanchez Teruel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23873 , F 153, S 8, H M 249812, I/A 60 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Consejero
- Martin Jimenez Marina
- Sanchez Teruel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 54, S 8, H SE 19003, I/A 89 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-41
Empresa: EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SA
Consejero
- Jimenez Bastida Inmaculada
- Martin Jimenez Marina
- Palop Piqueras Jaime
- Sanchez Teruel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3696 , F 194, S 8, H SE 19572, I/A 251 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-41
Empresa: SEIASA DEL SUR Y ESTE SA
Consejero
- Sanchez Teruel Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23873 , F 148, S 8, H M 249812, I/A 53 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-28
Información de SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS
Mostramos los datos de SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ TERUEL JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos