SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS SERLIMP SL | Administrador Unico | 12/07/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
Empresa: LIMPIEZAS SERLIMP SL
Administrador Unico
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9210 , F 156, S 8, H M 148192, I/A 7 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
Empresa: INITIAL GAVIOTA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28531 , F 164, S 8, H M 21923, I/A 100 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Empresa: RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Fernandez Garcia Angela
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Jimenez Morales Lucio
- Martin Orcajo Miguel Angel
- Martinez Pareja Daniel
- Matesanz Ruiz David
- Muñumel Gordillo Carmen
- Pena Dovale Enrique
- Perez Muñoz Pilar
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Prieto Romancho Ana Rosa
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Ramos Sanchez Veronica Maria
- Rodriguez Alvarez Eloy Manuel
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Travesedo Bisbal Jesus
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26841 , F 218, S 8, H M 38846, I/A 103 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-28
Empresa: COLL I MIRO TRACTAMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Bermudez Valencia Javier
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Campos Pastor Yolanda
- Corella Lopez Enrique
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Gallego Gonzalez Esther
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Marimon Ferrer Jordi
- Martin Ocajo Miguel Angel
- Mata Garcia Cesar Ernesto
- Matesanz Ruiz David
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Quintas Gulohomal Beatriz
- Rojas Concejal Javier
- Tortonda Mayo Teresa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44167 , F 195, S 8, H B 77041, I/A 22 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Balsells Sudol Jorge
- Bermudez Valencia Javier
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Campos Pastor Yolanda
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Gallego Gonzalez Esther
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Jimenez Morales Lucio
- Marimon Ferrer Jordi
- Martin Ocajo Miguel Angel
- Mata Garcia Cesar Ernesto
- Matesanz Ruiz David
- Muñumel Gordillo Maria Del Carmen
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Rojas Concejal Javier
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Tortonda Mayo Teresa
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26841 , F 213, S 8, H M 38846, I/A 100 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: COLL I MIRO TRACTAMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Bermudez Valencia Javier
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Campos Pastor Yolanda
- Corella Lopez Enrique
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Gallego Gonzalez Esther
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Marimon Ferrer Jordi
- Martin Ocajo Miguel Angel
- Mata Garcia Cesar Ernesto
- Matesanz Ruiz David
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Quintas Gulohomal Beatriz
- Rojas Concejal Javier
- Tortonda Mayo Teresa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44167 , F 191, S 8, H B 77041, I/A 21 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Empresa: RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Balsells Sudol Jorge
- Bermudez Valencia Javier
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Campos Pastor Yolanda
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Gallego Gonzalez Esther
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Jimenez Morales Lucio
- Marimon Ferrer Jordi
- Martin Ocajo Miguel Angel
- Mata Garcia Cesar Ernesto
- Matesanz Ruiz David
- Muñumel Gordillo Maria Del Carmen
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Rojas Concejal Javier
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Tortonda Mayo Teresa
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26841 , F 139, S 8, H M 38846, I/A 99 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Apoderado
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Fernandez Garcia Angela
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Jimenez Morales Lucio
- Martin Orcajo Miguel Angel
- Martinez Pareja Daniel
- Matesanz Ruiz David
- Muñumel Gordillo Carmen
- Pena Dovale Enrique
- Perez Muñoz Pilar
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Prieto Ramonacho Ana Rosa
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Ramos Sanchez Veronica Maria
- Rodriguez Alvarez Eloy Manuel
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 205, S 8, H BI 48499, I/A 16 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Estepa Saro Esther
- Evora Jose
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Gaviria Ruiz Maria Belen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Rios Martinez Pedro
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sanchez Roberto
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
Apoderado Solidario
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Benitez Cantanero Isabel Maria
- Benitez Cantarero Isabel Maria
- Corella Lopez Enrique
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Di Bartolo Priscila
- Fernandez Garcia Angela
- Fernandez Garcia Angela
- Garcia Amador Jose
- Garcia Amador Jose
- Garcia Torre Beatriz Estela
- Lopez Mascaraque Manuel
- Mesa Pizzano Luis Ignacio
- Mesa Pizzano Luis Ignacio
- Millet Escriva Salvador
- Millet Escriva Salvador
- Muñumel Gordillo Carmen
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Porset Llantada Eduardo
- Prieto Ramonacho Ana Rosa
- Prieto Ramonacho Ana Rosa
- Quintas Gulohomal Beatriz
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Rodriguez Alvarez Eloy Manuel
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 205, S 8, H BI 48499, I/A 16 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Empresa: CONTROL DE PLAGAS GARPI SL
Apoderado
- Alcantara Garcia Miguel Angel
- Atienza Garcia Joaquin
- Caballero Sanz Rafael
- Calderon Vielba Luis
- Corella Lopez Enrique
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- De Miguel Mazo Maria Victoria
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Estelrich Izquierdo Miguel
- Fernandez Garcia Angela
- Fernandez Rubio Maria Angeles
- Ferreira Outerelo Enrique
- Ferreira Outerelo Enrique
- Garcia Naharro Mercedes
- Garriga Sole Joan
- Gavira Ruiz Belen
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Gavira Ruiz Maria Belen
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Jimenez Morales Lucio
- Martin Orcajo Miguel Angel
- Martin Orcajo Miguel Angel
- Martinez Pareja Daniel
- Matesanz Ruiz David
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Muñumel Gordillo Carmen
- Pena Dovale Enrique
- Pena Dovale Enrique
- Perez Muñoz Pilar
- Perez Torregrosa Juan Antonio
- Plaza Llorente Mercedes
- Plazaola Gozategui Koldo
- Porset Llantada Eduardo
- Prieto Ramonacho Ana Rosa
- Quintas Gulohomal Maria Beatriz
- Ramos Sanchez Veronica Maria
- Rodriguez Alvarez Eloy Manuel
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Guijaldo Casarrubios Santiago
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sanchez Roberto
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Sanchez Sotelo Maria Dolores
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Travesedo Bisbal Jesus Carlos
- Velasco Alvarez Maria Gema
- Velasco Alvarez Maria Gema
- Velasco Alvarez Maria Gema
- Velasco Alvarez Maria Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28184 , F 175, S 8, H M 507688, I/A 5 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SOTELO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos