SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
Informe ejecutivo de SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIMO SA | Administrador Solidario | 10/04/2024 | |
ATARAZANAS 86 SA | Administrador Solidario | 10/04/2024 | |
ATARAZANAS 86 SA | Administrador Solidario | 20/08/2019 | |
ANGI JAVI SL | Administrador Solidario | 05/06/2019 | |
INVERSIMO SA | Administrador Solidario | 29/11/2017 | |
ATARAZANAS 86 SA | Administrador Solidario | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
Empresa: ATARAZANAS 86 SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Angel
- Sanchez Gonzalez Francisco Javier
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24590 , F 224, S 8, H B 77934, I/A 15 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: INVERSIMO SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Angel
- Sanchez Gonzalez Francisco Javier
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23446 , F 100, S 8, H B 55036, I/A 14 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: ATARAZANAS 86 SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Angel
- Sanchez Gonzalez Francisco Javier
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24590 , F 224, S 8, H B 77934, I/A 13 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: ANGI JAVI SL
Administrador Solidario
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33528 , F 103, S 8, H B 229216, I/A 5 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Empresa: INVERSIMO SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Angel
- Sanchez Gonzalez Francisco Javier
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23446 , F 99, S 8, H B 55036, I/A 12 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: INVERSIMO SA
Administrador Unico
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23446 , F 99, S 8, H B 55036, I/A 12 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: INVERSIMO SA
Administrador Unico
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23446 , F 99, S 8, H B 55036, I/A 11 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-08
Empresa: ATARAZANAS 86 SA
Administrador Solidario
- Sanchez Gonzalez Angel
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24590 , F 223, S 8, H B 77934, I/A 12 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: ATARAZANAS 86 SA
Administrador Unico
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24590 , F 223, S 8, H B 77934, I/A 11 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Empresa: ANGI JAVI SL
Administrador
- Sanchez Sierra Silvestre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33528 , F 102, S 8, H B 229216, I/A 2 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
Información de SANCHEZ SIERRA SILVESTRE
Mostramos los datos de SANCHEZ SIERRA SILVESTRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SIERRA SILVESTRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos