SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENERIA GRAUPERA SL | Administrador Unico | 15/02/2018 | 27/06/2023 |
HISPANO TANNERY SL | Administrador Unico | 27/06/2023 | |
COMPAÑIA GRAUPERA SANCHEZ SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | 09/05/2023 |
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA SA | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 13/11/2019 |
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA SA | Administrador Mancomunado | 20/05/2016 | 12/09/2019 |
HISPANO SKINS AND HIDES SL | Liquidador | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
HISPANO SKINS AND HIDES SL | Administrador Solidario | 18/08/2010 | 02/02/2018 |
VORALSEGRE SL | Administrador Mancomunado | 29/09/2016 | |
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA SA | Secretario | 10/02/2009 | 20/05/2016 |
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2009 | 20/05/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
Empresa: TENERIA GRAUPERA SL
Administrador Unico
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46281 , F 54, S 8, H B 515074, I/A 4 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
Empresa: HISPANO TANNERY SL
Administrador Unico
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29154 , F 172, S 8, H B 150995, I/A 16 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
Empresa: COMPAÑIA GRAUPERA SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 51, S 8, H CO 43326, I/A 2 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-14
Empresa: COMPAÑIA GRAUPERA SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 51, S 8, H CO 43326, I/A 1 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-14
Administrador Mancomunado
Apoderado Solidario
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 124, S 8, H B 355677, I/A 11 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Administrador Mancomunado
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39894 , F 124, S 8, H B 355677, I/A 10 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-08
Empresa: TENERIA GRAUPERA SL
Administrador Unico
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46281 , F 52, S 8, H B 515074, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: HISPANO SKINS AND HIDES SL
Liquidador
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 83, S 8, H B 400941, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Empresa: HISPANO SKINS AND HIDES SL
Administrador Solidario
- Casas Caron Vicente
- Sanchez Santoro Juan Jose
Apoderado Mancomunado
Liquidador
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42067 , F 83, S 8, H B 400941, I/A 3 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-08
Empresa: VORALSEGRE SL
Administrador Mancomunado
- Colominas Ventura Joaquim
- Comanges Pi Joan
- Sanchez Santoro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37308 , F 111, S 8, H B 306706, I/A 3 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANTORO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos