SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ODONTOLOGICO SANYPAT SL | Administrador Solidario | 28/12/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
Empresa: BOCASAN DENTAL SL
Administrador Solidario
- Borrego Seoane Jose Miguel
- Carvajal Sanchez Donato
- Sanchez Santiago Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37919 , F 130, S 8, H M 675221, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: BOCASAN DENTAL SL
Administrador Solidario
- Borrego Seoane Jose Miguel
- Carvajal Sanchez Donato
- Sanchez Santiago Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37919 , F 128, S 8, H M 675221, I/A 1 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Empresa: CENTRO ODONTOLOGICO SANYPAT SL
Administrador Solidario
- Sanchez Santiago Patricia
- Sanchez Santiago Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34207 , F 140, S 8, H M 615381, I/A 1 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-28
Información de SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA
Mostramos los datos de SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANTIAGO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos