SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 03/10/2018 | 02/07/2021 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 02/10/2018 | 29/06/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Mediavilla Diez Raquel
- Real Gonzalez Javier
- Sanchez Sanchez Sheila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 128, S 8, H AL 40338, I/A 622 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-04
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Morales Fernando
- Gaya Matas Margalida
- Millet Jodar Emilio Jose
- Morant Candel Gabriel
- Real Gonzalez Javier
- Sanchez Sanchez Sheila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 83, S 8, H M 573805, I/A 289 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 113, S 8, H AL 40338, I/A 405 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 221, S 8, H M 573805, I/A 167 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Información de SANCHEZ SANCHEZ SHEILA
Mostramos los datos de SANCHEZ SANCHEZ SHEILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANCHEZ SHEILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos