SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KEPA SA | Administrador Solidario | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
Empresa: KEPA SA
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez-roman Inmaculada
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
- Sanchez Sanchez-roman Justo Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 119, S 8, H M 46466, I/A 21 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: KIVA EMPRESA JUSTA Y SANA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23100 , F 63, S 8, H M 413953, I/A 5 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: KEPA SA
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez-roman Inmaculada
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
- Sanchez Sanchez-roman Justo Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 118, S 8, H M 46466, I/A 19 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Empresa: KEPA SA
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez-roman Inmaculada
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
- Sanchez Sanchez-roman Justo Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 116, S 8, H M 46466, I/A 15 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Empresa: SPACECONTACT SL
Administrador Solidario
- Roa Amador Manuel
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11991 , F 193, S 8, H M 188598, I/A 4 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Empresa: KIVA EMPRESA JUSTA Y SANA SL
Administrador Solidario
- Herrero De La Escosura Adolfo
- Jimenez Pardo Lorenzo
- Marin Marrodan Maria Teresa
- Moncloa Marco Graciela
- Rodriguez Jimenez Juan Jesus
- Sanchez Sanchez Roman Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23100 , F 61, S 8, H M 413953, I/A 2 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-28
Información de SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANCHEZ ROMAN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos