SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FDN SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 02/04/2024 | |
EUROPROX 2023 SL | Socio Unico | 27/02/2023 | |
EUROPROX 2023 SL | Administrador Unico | 27/02/2023 | |
DRACOSA HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 11/02/2021 | |
GOLDENEYE WORLDWIDE INVESTMENT HOLDING SL | Administrador Unico | 03/12/2019 | |
TDI DIFFERENT&SPECIAL EVENTS SL | Administrador Solidario | 09/09/2019 | |
SANCHEZ ANCAR SL | Socio Unico | 22/06/2017 | |
SANCHEZ ANCAR SL | Administrador Unico | 22/06/2017 | |
PROTECCIONES SANCHEZ E HIJOS SL | Administrador Unico | 18/10/2016 | |
EUROTEC PROSERVE SL | Socio Unico | 17/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
Empresa: FDN SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Espinosa Navarro Jose Ignacio
- Sanchez Sanchez Daniel
- Tutunaru Viorica Florentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46697 , F 40, S 8, H M 819677, I/A 1 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: EUROPROX 2023 SL
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6294, L 5202, F 111, S 8, H MA172452, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-29
Empresa: EUROPROX 2023 SL
Socio Único
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6294, L 5202, F 111, S 8, H MA172452, I/A 1 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-29
Empresa: VACCEI SOFTWORKS SL
Administrador Solidario
- Garnelo Fernandez Hector
- Guerra Santos Matias
- Heras Balbas Antonio
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 144, S 8, H VA 27364, I/A 6 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-47
Empresa: DRACOSA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez Daniel
- Sanchez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35182 , F 146, S 8, H B 258848, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Empresa: DRACOSA HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35182 , F 146, S 8, H B 258848, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 185, S 8, H IM 7081, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-07
Empresa: TDI DIFFERENT&SPECIAL EVENTS SL
Administrador Solidario
- Carreras Del Castillo Enrique
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47039 , F 215, S 8, H B 539002, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-08
Empresa: SANCHEZ ANCAR SL
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 84, S 8, H TO 39612, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-45
Empresa: SANCHEZ ANCAR SL
Socio Único
- Sanchez Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 84, S 8, H TO 39612, I/A 1 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-45
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ SANCHEZ DANIEL
Mostramos los datos de SANCHEZ SANCHEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANCHEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos