SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAINTOMI SL | Administrador Solidario | 16/04/2021 | |
CORSAIR SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 | |
PRETTY SA | Apoderado | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
Empresa: PAINTOMI SL
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez Antonia
- Sanchez Sanchez Pablo Lucas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 618, F 121, S 8, H CC 10752, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-10
Empresa: PAINTOMI SL
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791, L 618, F 121, S 8, H CC 10752, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-10
Empresa: CORSAIR SL
Administrador Solidario
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 47, S 8, H M 10045, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Empresa: GOMESAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Liquidador
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 69, S 8, H CA 37757, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-11
Empresa: GOMESAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Sanchez Antonia
Liquidador
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1912 , F 69, S 8, H CA 37757, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-11
Empresa: VALMUR ADUANAS SL
Apoderado
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8199, L 5491, F 14, S 8, H V 105699, I/A 5 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-46
Consejero Delegado
- Sanchez Sanchez Antonia
Consejero
- Sanchez Sanchez Antonia
Presidente
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 202, S 8, H B 66694, I/A 23 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Empresa: DRAGAN COMUNICATIONS SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843, L 607, F 96, S 8, H AB 17647, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-02
Empresa: PRETTY SA
Apoderado
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10816 , F 120, S 8, H B 93217, I/A 8 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Presidente
- Sanchez Sanchez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 201, S 8, H B 66694, I/A 20 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA
Mostramos los datos de SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANCHEZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos