SANCHEZ RUIZ JUAN
Informe ejecutivo de SANCHEZ RUIZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE SANCHEZ RUIZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ESTOMA ACT SLP | Soc.Prof. | 12/05/2023 | |
GRUPORSA G7 SL | Socio Unico | 04/03/2022 | |
GRUPORSA G7 SL | Administrador Unico | 04/03/2022 | |
DINAMIC CICLON SL | Socio Unico | 20/01/2022 | |
DINAMIC CICLON SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
LACTEOS PEMALA SL | Socio Unico | 05/11/2012 | |
LACTEOS PEMALA SL | Administrador Unico | 05/11/2012 | |
GANADOS NORTEÑOS SL | Apoderado | 12/01/2012 | |
CARNE Y EMBUTIDO ALFREDO SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ RUIZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RUIZ JUAN
Empresa: GRUPO ESTOMA ACT SLP
Administrador Solidario
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 153, S 8, H M 792177, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: GRUPO ESTOMA ACT SLP
Administrador Solidario
- Cenjor Casas Carlos Oroel
- Saez Alcaide Luis Miguel
- Sanchez Ruiz Juan
Soc.Prof.
- Cenjor Casas Carlos Oroel
- Saez Alcaide Luis Miguel
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45005 , F 151, S 8, H M 792177, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-28
Empresa: SATPURIAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 164, S 8, H M 727224, I/A 6 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Empresa: PRIMAGANADOS 96 SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34706 , F 72, S 8, H M 624246, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: ESPLENDOR GAMAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41180 , F 1, S 8, H M 730121, I/A 2 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: ESPLENDOR GAMAN SL
Socio Único
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41180 , F 1, S 8, H M 730121, I/A 2 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: DINAMIC CICLON SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41439 , F 151, S 8, H M 734310, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: DINAMIC CICLON SL
Socio Único
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41439 , F 151, S 8, H M 734310, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: KAPITAL GALAX SL
Administrador Unico
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41004 , F 163, S 8, H M 727224, I/A 2 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Empresa: INSTALACIONES MATARO SL
Apoderado
- Sanchez Ruiz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26520 , F 45, S 8, H B 105094, I/A 9 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ RUIZ JUAN
Mostramos los datos de SANCHEZ RUIZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RUIZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos