SANCHEZ ROY LOURDES
Informe ejecutivo de SANCHEZ ROY LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ ROY LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Consejero Delegado Solidario | 16/03/2023 | |
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Secretario | 16/03/2023 | |
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Consejero | 16/03/2023 | |
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Consejero Delegado Solidario | 30/10/2020 | |
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Secretario | 30/10/2020 | |
COMERCIAL TEXTIL SANCHEZ DE CORNELLA SA | Consejero | 30/10/2020 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ROY LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ROY LOURDES
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
Consejero
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
Presidente
Secretario
- Sanchez Roy Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 204, S 8, H B 66694, I/A 30 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
Consejero
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
Presidente
Secretario
- Sanchez Roy Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 203, S 8, H B 66694, I/A 27 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08
Consejero Delegado
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
- Sanchez Sanchez Vidal
Consejero
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
- Sanchez Sanchez Vidal
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 203, S 8, H B 66694, I/A 27 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08
Consejero Delegado
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
- Sanchez Sanchez Vidal
Consejero
- Sanchez Fernandez Nuria
- Sanchez Gonzalez Javier
- Sanchez Roy Lourdes
- Sanchez Sanchez Ernesto
- Sanchez Sanchez Vidal
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 203, S 8, H B 66694, I/A 25 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Consejero
- Sanchez Roy Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 203, S 8, H B 66694, I/A 25 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Consejero
- Sanchez Roy Lourdes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41262 , F 202, S 8, H B 66694, I/A 23 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Información de SANCHEZ ROY LOURDES
Mostramos los datos de SANCHEZ ROY LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ROY LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos