SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGISTRO SERVICIOS INFORMATICOS SL | Secretario | 20/04/2017 | |
REGISTRO SERVICIOS INFORMATICOS SL | Consejero Delegado Solidario | 20/04/2017 | |
REGISTRO SERVICIOS INFORMATICOS SL | Consejero | 20/04/2017 | |
REGISTRO PRESTACIONES INFORMATICAS SA | Secretario | 27/04/2011 | 21/03/2017 |
REGISTRO PRESTACIONES INFORMATICAS SA | Consejero | 27/04/2011 | 21/03/2017 |
REGISTRO CENTRO DE FORMACION SL | Secretario | 21/03/2017 | |
REGISTRO CENTRO DE FORMACION SL | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2017 | |
REGISTRO CENTRO DE FORMACION SL | Consejero | 21/03/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
Empresa: REGISTRO SERVICIOS INFORMATICOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Consejero
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Secretario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13693 , F 92, S 8, H M 223203, I/A 4 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: REGISTRO CENTRO DE FORMACION SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Consejero
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Secretario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14663 , F 115, S 8, H M 243120, I/A 5 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Consejero
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Secretario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 62, S 8, H M 204577, I/A 23 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Consejero
- Cadenas Calzon Jose Manuel
- Carcedo Olivares Alberto Luis
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Presidente
Secretario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 61, S 8, H M 204577, I/A 19 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Consejero
- Cadenas Calzon Jose Manuel
- Carcedo Olivares Alberto Luis
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Presidente
Secretario
- Sanchez Rivera Maria Victoria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 60, S 8, H M 204577, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Información de SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO
Mostramos los datos de SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RIVERA MARIA VICTORIA DEL SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos