SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFOADEX SA | Consejero Delegado | 20/04/2010 | 28/07/2021 |
INFOADEX SA | Presidente | 24/04/2015 | 28/07/2021 |
INFOADEX SA | Consejero | 20/04/2010 | 28/07/2021 |
DOZE DMAS 2018 SA | Administrador Unico | 05/07/2018 | 26/07/2021 |
TRIPLO SA | Consejero | 13/07/2009 | 14/07/2021 |
TRIPLO SA | Presidente | 13/07/2009 | 14/07/2021 |
TRIPLO SA | Consejero Delegado | 13/07/2009 | 14/07/2021 |
AGUANAZ ADEX SA | Representante | 14/07/2021 | |
INFOADEX SA | Representante | 10/09/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
Empresa: INFOADEX SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40501 , F 50, S 8, H M 129119, I/A 40 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: DOZE DMAS 2018 SA
Administrador Unico
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37891 , F 175, S 8, H M 674781, I/A 3 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: AGUANAZ ADEX SA
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19376 , F 162, S 8, H M 339782, I/A 9 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: TRIPLO SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Eguinoa Patricia
- Sanchez Eguinoa Virginia
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 213, S 8, H M 57327, I/A 32 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: INFOADEX SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Eguinoa Patricia
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 218, S 8, H M 129119, I/A 38 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: TRIPLO SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Eguinoa Patricia
- Sanchez Eguinoa Virginia
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 212, S 8, H M 57327, I/A 31 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Empresa: DOZE DMAS 2018 SA
Administrador Unico
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37891 , F 170, S 8, H M 674781, I/A 1 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: INFOADEX SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- De Pablo Burro Alberto
- Sanchez Eguinoa Patricia
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 217, S 8, H M 129119, I/A 32 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: INFOADEX SA
Consejero
Representante
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20275 , F 216, S 8, H M 129119, I/A 31 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-28
Empresa: TRIPLO SA
Consejero Delegado
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Eguinoa Patricia
- Sanchez Eguinoa Virginia
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Presidente
- Sanchez Revilla Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 210, S 8, H M 57327, I/A 27 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ REVILLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos