SANCHEZ RECIO ANDRES
Informe ejecutivo de SANCHEZ RECIO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ RECIO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS IRNI SL | Mmbr.Com.Liq | 19/03/2018 | 13/04/2018 |
GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS IRNI SL | Consejero | 19/04/2017 | 19/03/2018 |
FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ANSAN SL | Administrador Unico | 17/03/2009 | |
FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ANSAN SL | Liquidador | 17/03/2009 | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ RECIO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RECIO ANDRES
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 144, S 8, H SE 82523, I/A 5 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-41
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 144, S 8, H SE 82523, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 144, S 8, H SE 82523, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5071 , F 143, S 8, H SE 82523, I/A 3 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-41
Empresa: FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ANSAN SL
Liquidador
- Sanchez Recio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7317 , F 17, S 8, H M 118537, I/A 3 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Empresa: FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ANSAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Recio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7317 , F 17, S 8, H M 118537, I/A 3 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Información de SANCHEZ RECIO ANDRES
Mostramos los datos de SANCHEZ RECIO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RECIO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos