SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPODROMO DE LA ZARZUELA SME | Consejero Independiente | 23/03/2022 | 14/08/2024 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P. SA | Consejero | 26/01/2021 | 01/02/2022 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
Empresa: HIPODROMO DE LA ZARZUELA SME
Consejero Independiente
- Sanchez Quintanilla Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 330996, I/A 120 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: HIPODROMO DE LA ZARZUELA SME
Consejero Independiente
- Sanchez Quintanilla Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32120 , F 90, S 8, H M 330996, I/A 107 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Consejero
- Izquierdo Triana Hector Fernando
- Sanchez Quintanilla Jose Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35397 , F 71, S 8, H M 52248, I/A 309 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Consejero
- Sanchez Quintanilla Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35397 , F 49, S 8, H M 52248, I/A 300 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Información de SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ QUINTANILLA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos