SANCHEZ PRIETO RUBEN
Informe ejecutivo de SANCHEZ PRIETO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SANCHEZ PRIETO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PRIETO RUBEN
Empresa: GESTIONES COBOIX SL
Administrador Unico
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 223, S 8, H A 56734, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-03
Empresa: THE WAVES MUSIC SL
Socio Único
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3616 , F 199, S 8, H A 130740, I/A 1 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-03
Empresa: CONFITERIAS TETERIAS TENTACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 155, S 8, H A 124924, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-03
Empresa: GESTIONES COBOIX SL
Administrador Unico
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 223, S 8, H A 56734, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-03
Empresa: GESTIONES COBOIX SL
Nuevo Socio Único
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 223, S 8, H A 56734, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-03
Empresa: CONFITERIAS TETERIAS TENTACION SL
Administrador Unico
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 155, S 8, H A 124924, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-03
Empresa: CONFITERIAS TETERIAS TENTACION SL
Socio Único
- Sanchez Prieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3516 , F 155, S 8, H A 124924, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-03
Información de SANCHEZ PRIETO RUBEN
Mostramos los datos de SANCHEZ PRIETO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PRIETO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos