SANCHEZ POVEDA ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ POVEDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANCHEZ POVEDA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPUS GALLERY SL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
BICIESCAPA SL | Apoderado Solidario | 16/01/2024 | |
MOTORPRIM SL | Apoderado Mancomunado | 17/11/2023 | |
AUTO PLA VIC 4 PER 4 SL | Apoderado Mancomunado | 26/09/2023 | |
MOVENTO SARSA MOTOR SA | Apoderado Mancomunado | 20/09/2023 | |
MOVENTO SARSA VALLES SA | Apoderado Mancomunado | 19/09/2023 | |
STERN MOTOR SL | Apoderado Mancomunado | 19/09/2023 | |
COMERCIAL MARTI SA | Apoderado Mancomunado | 19/09/2023 | |
AUTOMOBILS DELMAR SA | Apoderado Mancomunado | 18/09/2023 | |
MOVENTO SARSA SA | Apoderado Mancomunado | 18/09/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ POVEDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ POVEDA ANTONIO
Empresa: ORBEA CAMPUS BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Alcaide Roig Ramon
- Membrive Machado Isabel
- Sanchez Poveda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44552 , F 139, S 8, H B 459628, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: BICIESCAPA SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Poveda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49093 , F 11, S 8, H B 121372, I/A 21 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: MOTORPRIM SL
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26312 , F 80, S 8, H B 101121, I/A 25 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-08
Empresa: AUTO PLA VIC 4 PER 4 SL
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44431 , F 24, S 8, H B 241585, I/A 14 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-08
Empresa: MOVENTO SARSA MOTOR SA
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41414 , F 20, S 8, H B 52486, I/A 36 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-08
Empresa: MOVENTO SARSA VALLES SA
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44584 , F 222, S 8, H B 62880, I/A 59 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-08
Empresa: COMERCIAL MARTI SA
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 57, S 8, H B 57614, I/A 52 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-08
Empresa: STERN MOTOR SL
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 159, S 8, H B 109499, I/A 35 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-08
Empresa: AUSER CONCEPT 3000 SA
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40028 , F 198, S 8, H B 252923, I/A 26 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-08
Empresa: AUTOMOBILS DELMAR SA
Apoderado Mancomunado
- Odena Tarrats Merce
- Sanchez Poveda Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47719 , F 173, S 8, H B 210954, I/A 30 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ POVEDA ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ POVEDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ POVEDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos