SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNT FAGEM SL | Secretario No Consejero | 11/11/2020 | |
SANPESAN SAL | Consejero Delegado Solidario | 04/11/2014 | |
SANPESAN SAL | Consejero | 04/11/2014 | |
INDUBIO-ADVOCATS I CONSULTORS SLP | Administrador Solidario | 08/04/2011 | |
INDUBIO-ADVOCATS I CONSULTORS SLP | Administrador Solidario | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
Empresa: HOSTELERIAS SALMANTINAS ISMAR SL
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Rosa Maria
- Sanchez Rodriguez Jesus Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 30, S 8, H SA 6904, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-37
Empresa: PUNT FAGEM SL
Secretario No Consejero
- Sanchez Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43886 , F 198, S 8, H B 440950, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: SANPESAN SAL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Consejero
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 75, S 8, H VA 4171, I/A 11 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-47
Empresa: VIRTUM GRAPHICS SL
Liquidador
- Sanchez Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 42, S 8, H GR 39977, I/A 3 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-18
Empresa: VIRTUM GRAPHICS SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sanchez Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1430 , F 42, S 8, H GR 39977, I/A 3 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-18
Empresa: SANPESAN SAL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Consejero
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 72, S 8, H VA 4171, I/A 9 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-47
Empresa: SANPESAN SAL
Consejero
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 72, S 8, H VA 4171, I/A 9 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-47
Empresa: KNITCLASS SL
Administrador Solidario
- Camacho Patilla Cesar
- Carrasco Guillen Francisco Manuel
- Sanchez Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37751 , F 74, S 8, H B 310953, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: KNITCLASS SL
Administrador Solidario
- Camacho Patilla Cesar
- Sanchez Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37751 , F 74, S 8, H B 310953, I/A 3 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-08
Empresa: SANPESAN SAL
Consejero
- Sanchez Perez Jose Carlos
- Sanchez Perez Rafael
- Sanchez Perez Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 72, S 8, H VA 4171, I/A 8 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-47
Información de SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEREZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos