SANCHEZ PEREZ JULIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEREZ JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SANCHEZ PEREZ JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHS SERKONTEN SA | Apoderado | 18/07/2017 | 20/06/2018 |
PHS SERKONTEN SA | Apoderado | 10/03/2017 | 20/06/2018 |
PHS SERKONTEN SA | Apoderado | 21/06/2017 | 20/06/2018 |
PHS SERKONTEN SA | Apoderado | 20/06/2018 | |
ARTEDESCANSO 2004 SL | Consejero | 22/05/2014 | |
DESAN LINET SL | Consejero | 21/05/2014 | |
NOCTALIA SL | Apoderado | 25/07/2013 | |
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO SA | Apoderado | 22/07/2013 | |
PROMOFLEX DESCANSO SL | Apoderado | 19/07/2013 | |
PRODUCTOS KOL SL | Apoderado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEREZ JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEREZ JULIA
Apoderado
- Sanchez Perez Julia
- Sanchez Perez Julia
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183 , F 151, S 8, H BI 3253,A , I/ 80 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-48
Apoderado
- Ibañez Cornejo Joseba Mikel
- Martinez De Soria Olabarria Juan Carlos
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183 , F 141, S 8, H BI 3253,A , I/ 73 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183 , F 139, S 8, H BI 3253,A , I/ 72 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 151, S 8, H BI 3253,A , I/ 68 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
Empresa: ARTEDESCANSO 2004 SL
Consejero
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4489 , F 117, S 8, H BI 41113, I/A 6 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-48
Empresa: DESAN FLEX-LINET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 195, S 8, H M 341821, I/A 25 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
Empresa: NOCTALIA SL
Apoderado
- Minguela De Castro Esther
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 67, S 8, H M 291977, I/A 75 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: PRODUCTOS KOL SL
Apoderado
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 162, S 8, H NA 2627, I/A 72 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
Empresa: PROMOFLEX DESCANSO SL
Apoderado
- Minguela De Castro Esther
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23398 , F 34, S 8, H M 419148, I/A 17 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Empresa: FLEX EQUIPOS DE DESCANSO SA
Apoderado
- Sanchez Perez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18551 , F 72, S 8, H M 242831, I/A 122 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-28
Información de SANCHEZ PEREZ JULIA
Mostramos los datos de SANCHEZ PEREZ JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEREZ JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos