SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL SANPE SL | Administrador Unico | 30/09/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
Empresa: COMERCIAL SANPE SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12547 , F 192, S 8, H M 200298, I/A 5 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Empresa: COMERCIAL SANPE SL
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Jesus Maria
- Sanchez Perez Jose Luis
- Sanchez Perez Urbano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12547 , F 192, S 8, H M 200298, I/A 5 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Empresa: ZONA X SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14512 , F 94, S 8, H M 240172, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: DITEXSAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9630 , F 142, S 8, H M 154828, I/A 5 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: CREACIONES LEYSAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335 , F 152, S 8, H M 71922, I/A 9 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: CRESAMO SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10190 , F 99, S 8, H M 162551, I/A 5 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: OLD WORLD SL
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Jesus Maria
- Sanchez Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35213 , F 82, S 8, H M 633207, I/A 2 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: IRONTOO SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15705 , F 185, S 8, H M 264670, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: OLD WORLD SL
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Jesus Maria
- Sanchez Perez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35213 , F 80, S 8, H M 633207, I/A 1 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: IRONTOO SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15705 , F 185, S 8, H M 264670, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Información de SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEREZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos