SANCHEZ PEREZ AITZIBER
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEREZ AITZIBER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ PEREZ AITZIBER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGAROAK SA | Presidente | 01/10/2019 | |
IGAROAK SA | Consejero | 01/10/2019 | |
FARMACONSULTING SA | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
IGAROAK SA | Apoderado Solidario | 24/06/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEREZ AITZIBER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEREZ AITZIBER
Empresa: IGAROAK SA
Consejero
- Lasquibar Otazo Maria Gemma
- Perez Errondosoro Maria Del Coro
- Sanchez Perez Aitziber
Presidente
- Sanchez Perez Aitziber
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 2136, I/A 11 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-20
Empresa: FARMACONSULTING SA
Administrador Unico
- Sanchez Perez Aitziber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 134, S 8, H SS 728, I/A 13 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-20
Empresa: IGAROAK SA
Consejero
- Lasquibar Otazo Maria Gemma
- Perez Errondosoro Maria Del Coro
- Sanchez Perez Aitziber
Presidente
- Sanchez Perez Aitziber
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 6, S 8, H SS 2136, I/A 9 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: IGAROAK SA
Consejero
- Garcia Torrente Josefina
- Lasquibar Otazo Maria Gemma
- Sanchez Perez Aitziber
Presidente
- Sanchez Perez Aitziber
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 6, S 8, H SS 2136, I/A 9 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: FARMACONSULTING SA
Administrador Unico
- Sanchez Perez Aitziber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 134, S 8, H SS 728, I/A 12 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-20
Empresa: FARMACONSULTING SA
Administrador Unico
- Sanchez Perez Aitziber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010 , F 134, S 8, H SS 728, I/A 11 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-20
Empresa: IGAROAK SA
Apoderado Solidario
- Garcia Torrente Josefina
- Sanchez Perez Aitziber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 5, S 8, H SS 2136, I/A 8 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-20
Empresa: IGAROAK SA
Consejero
- Garcia Torrente Josefina
- Lasquibar Otazo Maria Gemma
- Sanchez Perez Aitziber
Presidente
- Sanchez Perez Aitziber
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1093 , F 5, S 8, H SS 2136, I/A 7 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-20
Información de SANCHEZ PEREZ AITZIBER
Mostramos los datos de SANCHEZ PEREZ AITZIBER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEREZ AITZIBER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos