SANCHEZ PEÑA LUIS
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEÑA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ PEÑA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGA DISMAGREDOS SL | Administrador Unico | 21/08/2012 | 25/09/2023 |
COP REFRIGERACION SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2018 | 12/06/2019 |
ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL | Consejero | 24/04/2017 | 03/09/2018 |
ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL | Consejero | 26/07/2010 | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEÑA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEÑA LUIS
Empresa: COP REFRIGERACION SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Cordoba Carlos
- Sanchez Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6614 , F 103, S 8, H SE119291, I/A 2 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-41
Empresa: COP REFRIGERACION SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Cordoba Carlos
- Sanchez Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6614 , F 101, S 8, H SE119291, I/A 1 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-41
Empresa: ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 78, S 8, H CA 13940, I/A 15 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-11
Empresa: ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 77, S 8, H CA 13940, I/A 14 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Empresa: ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 77, S 8, H CA 13940, I/A 14 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Empresa: SAGA DISMAGREDOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150, L 108, F 140, S 8, H AV 5693, I/A 1 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-05
Empresa: ESTACIONAMIENTOS ISLEÑOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 51, S 8, H CA 13940, I/A 9 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-11
Información de SANCHEZ PEÑA LUIS
Mostramos los datos de SANCHEZ PEÑA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEÑA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos