SANCHEZ PAVON PABLO
Informe ejecutivo de SANCHEZ PAVON PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ PAVON PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOWICAN SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
TODO LEYES MARBELLA SL | Administrador Unico | 22/05/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PAVON PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PAVON PABLO
Empresa: BRAXUS INVEST SL
Administrador Unico
- Sanchez Pavon Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018, L 4925, F 100, S 8, H MA159919, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-29
Empresa: YOWICAN SL
Administrador Unico
- Sanchez Pavon Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035, L 4942, F 211, S 8, H MA161073, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Empresa: BRAXUS INVEST SL
Administrador Unico
- Sanchez Pavon Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018, L 4925, F 98, S 8, H MA159919, I/A 1 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-29
Empresa: TODO LEYES MARBELLA SL
Administrador Unico
- Sanchez Pavon Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5623, L 4530, F 53, S 8, H MA139783, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-29
Información de SANCHEZ PAVON PABLO
Mostramos los datos de SANCHEZ PAVON PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PAVON PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos