SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRATAS BOREALIS SL | Administrador Solidario | 18/02/2021 | 17/04/2024 |
ALANCUSA SL | Administrador Solidario | 13/01/2009 | 11/05/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
Empresa: CONTRATAS BOREALIS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Pastor Nuñez Alberto Jose
- SUNLEVIGO BIO SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41418 , F 190, S 8, H M 734013, I/A 2 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: CONTRATAS BOREALIS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Pastor Nuñez Alberto Jose
- SUNLEVIGO BIO SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41418 , F 187, S 8, H M 734013, I/A 1 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: ALANCUSA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Pastor Nuñez Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23213 , F 179, S 8, H M 416037, I/A 4 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: ALANCUSA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Pastor Nuñez Alberto Jose
- Tenorio Diaz-jarguin Maria De La Cinta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23213 , F 178, S 8, H M 416037, I/A 3 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-28
Información de SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PASTOR NUÑEZ ALBERTO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos