SANCHEZ PALOMO LAURA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PALOMO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ PALOMO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL | Administrador Solidario | 11/03/2019 | 05/04/2021 |
S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 16/04/2012 | 11/03/2019 |
S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL | Socio Unico | 23/02/2019 | 11/03/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PALOMO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PALOMO LAURA
Empresa: S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Gomez Mendivil Maria Del Carmen
- Sanchez Palomo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 202, S 8, H M 536727, I/A 7 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Gomez Mendivil Maria Del Carmen
- Sanchez Palomo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 202, S 8, H M 536727, I/A 6 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Palomo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 202, S 8, H M 536727, I/A 6 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL
Socio Único
- Sanchez Palomo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 201, S 8, H M 536727, I/A 4 (23/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: S&M REPARACIONES Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Palomo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29831 , F 200, S 8, H M 536727, I/A 1 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Información de SANCHEZ PALOMO LAURA
Mostramos los datos de SANCHEZ PALOMO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PALOMO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos