SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
Informe ejecutivo de SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTIKARIA DESCANSO SL | Apoderado Solidario | 15/12/2021 | |
FERRALLAS ELIG SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
HIERROS ELCHE SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
TABARCA ONLINE SL | Administrador Mancomunado | 13/05/2021 | |
HIERROS ELCHE SL | Apoderado | 27/07/2020 | |
FERRALLAS ELIG SL | Apoderado | 27/07/2020 | |
VALENTIN SANCHEZ-DESCANS SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | |
DESCANSOBIEN SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | |
CODECOL SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | |
INVERCLAVAP SL | Administrador Unico | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
Empresa: ANTIKARIA DESCANSO SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Palomares Angel
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4425 , F 62, S 8, H A 177091, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-03
Empresa: HIERROS ELCHE SL
Administrador Unico
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 82, S 8, H A 12068, I/A 15 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-03
Empresa: FERRALLAS ELIG SL
Administrador Unico
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 79, S 8, H A 3081, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-03
Empresa: TABARCA ONLINE SL
Administrador Mancomunado
- Rosales Gimenez Ivan
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4290 , F 218, S 8, H A 169572, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-03
Empresa: FERRALLAS ELIG SL
Apoderado
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 79, S 8, H A 3081, I/A 10 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-03
Empresa: HIERROS ELCHE SL
Apoderado
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 82, S 8, H A 12068, I/A 14 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-03
Empresa: CODECOL SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Palomares Angel
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 196, S 8, H A 19009, I/A 8 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-03
Empresa: DESCANSOBIEN SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Palomares Angel
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2950 , F 96, S 8, H A 93232, I/A 6 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-03
Empresa: VALENTIN SANCHEZ-DESCANS SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Palomares Pascual
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 83, S 8, H A 52407, I/A 5 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-03
Empresa: CODECOL SL
Administrador Unico
- Sanchez Palomares Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 196, S 8, H A 19009, I/A 7 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-03
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ PALOMARES VALENTIN
Mostramos los datos de SANCHEZ PALOMARES VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PALOMARES VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos