SANCHEZ PADRON ADELA
Informe ejecutivo de SANCHEZ PADRON ADELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ PADRON ADELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIANZA ALEMAN BLAKER SL | Apoderado Solidario | 01/02/2010 | |
ALIANZA ALEMAN BLAKER SL | Apoderado Solidario | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ PADRON ADELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PADRON ADELA
Empresa: ALIANZA ALEMAN BLAKER SL
Administrador Solidario
- Aleman Sanchez Adela De Jesus
- Sanchez Padron Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 57, S 8, H GC 5184, I/A 48 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-35
Empresa: ALIANZA ALEMAN BLAKER SL
Administrador Solidario
- Aleman Sanchez Adela De Jesus
- Sanchez Padron Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 57, S 8, H GC 5184, I/A 47 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-35
Empresa: ALIANZA ALEMAN BLAKER SL
Apoderado Solidario
- Aleman Rodriguez Francisco
- Aleman Sanchez Francisco Jose
- Sanchez Padron Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 217, S 8, H GC 5184, I/A 36 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-35
Empresa: BLAKER SA
Apoderado Solidario
- Aleman Rodriguez Francisco
- Aleman Sanchez Francisco Jose
- Sanchez Padron Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072 , F 189, S 8, H GC 8002, I/A 31 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-35
Empresa: ALMACENES ALEMAN SA
Apoderado Solidario
- Aleman Rodriguez Francisco
- Aleman Sanchez Francisco Jose
- Sanchez Padron Adela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 75, S 8, H GC 5184, I/A 31 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-35
Información de SANCHEZ PADRON ADELA
Mostramos los datos de SANCHEZ PADRON ADELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PADRON ADELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos