SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
Informe ejecutivo de SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYOVAL GESTION SL | Apoderado | 01/02/2012 | |
AYOVAL GESTION SL | Presidente | 20/09/2011 | |
AYOVAL GESTION SL | Consejero | 20/09/2011 | |
AYORA GESTION SL | Administrador Unico | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
Empresa: ECOURBE GESTION SL
Liquidador Mancomunado
- COLUMBA 2010 SL
- GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA
- Sanchez Ortega Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 12, S 8, H CO 18603, I/A 17 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-14
Empresa: ECOURBE GESTION SL
Liquidador Mancomunado
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 12, S 8, H CO 18603, I/A 15 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-14
Empresa: ECOURBE GESTION SL
Consejero Delegado
- Sanchez Ortega Juan Andres
Consejero
- COLUMBA 2010 SL
- GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1633 , F 12, S 8, H CO 18603, I/A 15 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-14
Empresa: GEDESUR DESARROLLOS URBANOS SL
Apoderado Solidario
- Chastang Montiel Juan
- Sanchez Ortega Juan Andres
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 92, S 8, H CO 22205, I/A 6 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-14
Empresa: VALCRUZ GESTION SL
Apoderado Solidario
- Chastang Montiel Juan
- Sanchez Ortega Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 24, S 8, H CO 20818, I/A 15 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-14
Empresa: AYOVAL GESTION SL
Apoderado
- Sanchez Ortega Juan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 86, S 8, H CO 31322, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-14
Empresa: VALCRUZ INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chastang Gomez Juan Antonio
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
- Valiente Vazquez Eduardo
Presidente
- Sanchez Ortega Juan Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 75, S 8, H CO 31321, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-14
Empresa: VALCRUZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chastang Gomez Juan Antonio
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
- Valiente Vazquez Eduardo
Presidente
- Sanchez Ortega Juan Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 23, S 8, H CO 20818, I/A 13 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-14
Empresa: VALCRUZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chastang Gomez Juan Antonio
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
- Valiente Vazquez Eduardo
Presidente
- Sanchez Ortega Juan Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 23, S 8, H CO 20818, I/A 12 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-14
Empresa: VALCRUZ GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chastang Montiel Juan
- Luque Ruiz Antonio
- Mellado Corriente Manuel Elias
- Sanchez Ortega Juan Andres
- Valiente Vazquez Eduardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902 , F 23, S 8, H CO 20818, I/A 12 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-14
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES
Mostramos los datos de SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ORTEGA JUAN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos