SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
Informe ejecutivo de SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGIFRUIT SANCHEZ SL | Apoderado | 05/02/2020 | |
CANAFRUIT SANCHEZ SL | Socio Unico | 13/09/2016 | |
FRUTAS MASPALOMAS SL | Socio Unico | 08/10/2013 | |
FRUTAS MASPALOMAS SL | Administrador Unico | 08/10/2013 | |
CANAFRUIT SANCHEZ SL | Administrador Unico | 17/11/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
Empresa: LOGIFRUIT SANCHEZ SL
Apoderado
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236 , F 184, S 8, H GC 56657, I/A 2 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-35
Empresa: CANAFRUIT SANCHEZ SL
Socio Único
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 118, S 8, H GC 45017, I/A 7 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-35
Empresa: FRUTAS MASPALOMAS SL
Administrador Unico
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 131, S 8, H GC 46741, I/A 3 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-35
Empresa: FRUTAS MASPALOMAS SL
Socio Único
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 131, S 8, H GC 46741, I/A 4 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-35
Empresa: HORTOFRUTICOLA MACARIO SL
Administrador Unico
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 116, S 8, H GC 45017, I/A 1 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-35
Empresa: FRISANCHEZ SL
Liquidador
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 93, S 8, H IL 8679, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-35
Empresa: FRISANCHEZ SL
Administrador Unico
- Sanchez Ojeda Raico David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 93, S 8, H IL 8679, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-35
Información de SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID
Mostramos los datos de SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ OJEDA RAICO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos