SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
Informe ejecutivo de SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARIO FOOD SL | Apoderado Solidario | 02/07/2024 | |
MEATTOTRADE AND FOOD SL | Apoderado | 02/07/2024 | |
CLAIRE AND ME SL | Apoderado | 28/09/2020 | |
VARIO FOOD SL | Apoderado | 14/03/2018 | |
CONSTRUCCIONES COSTA CANO SL | Administrador Unico | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
Empresa: CLAIRE AND ME SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 700346, I/A 12 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: VARIO FOOD SL
Apoderado Solidario
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 682779, I/A 5 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: MEATTOTRADE AND FOOD SL
Apoderado
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529690, I/A 8 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: VARIO FOOD SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 682779, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: MEATTOTRADE AND FOOD SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 103, S 8, H M 529690, I/A 7 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: MEATTOTRADE AND FOOD SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 101, S 8, H M 529690, I/A 3 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Empresa: CLAIRE AND ME SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 41, S 8, H M 700346, I/A 9 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: CLAIRE AND ME SL
Consejero
- Botin O'shea Carmen
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
- Vitorica Gutierrez-cortines Angeles
Presidente
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 41, S 8, H M 700346, I/A 9 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: CLAIRE AND ME SL
Apoderado
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Consejero
- Corral Juanes Blanca
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
- Vitorica Gutierrez-cortines Angeles
Presidente
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 38, S 8, H M 700346, I/A 6 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Empresa: CLAIRE AND ME SL
Administrador Unico
- Sanchez-ocaña Sanchez- Ocaña Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39446 , F 38, S 8, H M 700346, I/A 6 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON
Mostramos los datos de SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ-OCAÑA SANCHEZ- OCAÑA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos