SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABOT FINANCIAL SPAIN SA | Apoderado Solidario | 04/08/2022 | 20/08/2024 |
CABOT FINANCIAL SPAIN SA | Apoderado | 11/09/2019 | 04/08/2022 |
CABOT FINANCIAL SPAIN SA | Apoderado | 15/01/2018 | 11/09/2019 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Sanchez Ocaña Leyun Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 24669, I/A 108 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Abad Lorente Mercedes
- Sanchez Ocaña Leyun Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 160, S 8, H M 24669, I/A 103 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 160, S 8, H M 24669, I/A 103 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 155, S 8, H M 24669, I/A 96 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 155, S 8, H M 24669, I/A 96 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Empresa: CABOT FINANCIAL SPAIN SA
Apoderado
- Cadena Jose Ricardo
- Elejabeitia Amador Francisco Gonzalo
- Morel Sebastien Herve Claude
- Sanchez Ocaña Leyun Lucia
- Teran Soria Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 149, S 8, H M 24669, I/A 90 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Información de SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA
Mostramos los datos de SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ OCAÑA LEYUN LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos