SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
Informe ejecutivo de SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OROFERSAN SL | Administrador Mancomunado | 11/07/2013 | |
LUMOTRI SL | Administrador Unico | 23/01/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
Empresa: CONSTRUCCIONES SANRAC SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Mena Raul
- Sanchez Moreno Paul Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 225, S 8, H CA 51498, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-11
Empresa: CONSTRUCCIONES SANRAC SL
Administrador Mancomunado
- Ramirez Mena Raul
- Sanchez Moreno Paul Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2237 , F 223, S 8, H CA 51498, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-11
Empresa: OROFERSAN SL
Administrador Mancomunado
- Ortiz Quevedo Fernando Manuel
- Sanchez Moreno Paul Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 191, S 8, H CA 22904, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-11
Empresa: LUMOTRI SL
Administrador Unico
- Sanchez Moreno Paul Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710 , F 98, S 8, H CA 28282, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-11
Información de SANCHEZ MORENO PAUL JESUS
Mostramos los datos de SANCHEZ MORENO PAUL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MORENO PAUL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos