SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RSHP ARCHITECTS SLP | Apoderado Solidario | 30/05/2023 | |
PRODEMSA SA | Apoderado | 25/05/2021 | |
ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 26/01/2021 | |
DIGITAL REINVENTION COMPANY SL | Administrador Solidario | 12/04/2018 | |
SUALAN CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/03/2015 | |
ENESIMAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 14/08/2012 | |
PROVICENT SA | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
Empresa: RSHP ARCHITECTS SL
Apoderado Solidario
- Sanchez Moran Jose Manuel
- Torrejon Fernandez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41707 , F 34, S 8, H M 738788, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: PRODEMSA SA
Apoderado
- Del Primo Gonzalo Maria De La Soledad
- Salado Lopez-aranda Lucia
- Sanchez Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31752 , F 41, S 8, H M 36517, I/A 34 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-28
Empresa: ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Rincon Velayos Marina
- Sanchez Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17708 , F 202, S 8, H M 305011, I/A 13 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
Empresa: DIGITAL REINVENTION COMPANY SL
Administrador Solidario
- Belosillo Nicolas Maria Ines
- Sanchez Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37530 , F 50, S 8, H M 669016, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: SUALAN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Sanchez Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33219 , F 160, S 8, H M 597825, I/A 1 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-28
Empresa: ENESIMAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sanchez Moran Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30159 , F 122, S 8, H M 542847, I/A 1 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: PROVICENT SA
Apoderado Mancomunado
- Diez De La Lastra Garrido Maria Del Carmen
- Sanchez Diez De La Lastra Fernando
- Sanchez Moran Jose Manuel
- Sanchez Moran Laura Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865 , F 52, S 8, H M 11340, I/A 5 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-28
Información de SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MORAN JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos