SANCHEZ MONTOYA JESUS
Informe ejecutivo de SANCHEZ MONTOYA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ MONTOYA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORCH COMPONENTES PARA TALLER SL | Apoderado | 11/04/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MONTOYA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MONTOYA JESUS
Empresa: IBERLOGISTICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Ramos Jose Francisco
- Molina Prieto David Alfonso
- Molina Prieto Jose Guillermo
- Sanchez Montoya Jesus
Liquidador
Presidente
Secretario
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1278 , F 112, S 8, H GR 33146, I/A 7 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-18
Empresa: BIOPROCESA TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 166, S 8, H GR 36522, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-18
Empresa: BIOPROCESA TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
Liquidador
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 166, S 8, H GR 36522, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-18
Empresa: FORCH COMPONENTES PARA TALLER SL
Apoderado
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 62, S 8, H GR 14690, I/A 15 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-18
Empresa: FORCH COMPONENTES PARA TALLER SL
Administrador Solidario
- Binnig Alexander
- Molina Prieto David Alfonso
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 62, S 8, H GR 14690, I/A 14 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-18
Empresa: PREVENCION Y FORMACION INTEGRAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Martos Pedro Maria
- Lopez Cantal Jose Luis
- Sanchez Montoya Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 98, S 8, H GR 19602, I/A 7 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-18
Empresa: BIOPROCESA TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 165, S 8, H GR 36522, I/A 3 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-18
Empresa: BIOPROCESA TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Molina Prieto David Alfonso
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 165, S 8, H GR 36522, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-18
Liquidador Solidario
- Molina Prieto David Alfonso
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 7, S 8, H GR 17959, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-18
Administrador Solidario
- Molina Prieto David Alfonso
- Sanchez Montoya Jesus
Liquidador Solidario
- Molina Prieto David Alfonso
- Sanchez Montoya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 938 , F 7, S 8, H GR 17959, I/A 2 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-18
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MONTOYA JESUS
Mostramos los datos de SANCHEZ MONTOYA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MONTOYA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos