SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SON SANCHEZ SA | Apoderado Solidario | 28/09/2012 | 23/11/2020 |
SON SANCHEZ SA | Vicepresidente | 26/12/2014 | 29/09/2015 |
SON SANCHEZ SA | Consejero | 26/12/2014 | 29/09/2015 |
SON SANCHEZ SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/12/2014 | 29/09/2015 |
SON SANCHEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 26/12/2014 | 30/12/2014 |
SON SANCHEZ SA | Vicepresidente | 28/09/2012 | 26/12/2014 |
SON SANCHEZ SA | Consejero | 28/09/2012 | 26/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Molla Miguel Angel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 41, S 8, H A 17531, I/A 22 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 41, S 8, H A 17531, I/A 21 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 41, S 8, H A 17531, I/A 21 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Consejero
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Molla Miguel Angel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 42, S 8, H A 17531, I/A 20 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
- Sanchez Zapata Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Sanchez Molla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 42, S 8, H A 17531, I/A 20 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Consejero
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
- Sanchez Zapata Sergio
Presidente
Vicepresidente
- Sanchez Molla Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 40, S 8, H A 17531, I/A 18 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-03
Empresa: SON SANCHEZ SA
Apoderado Solidario
- Sanchez Molla Adolfo
- Sanchez Molla Francisco
- Sanchez Molla Jose Antonio
- Sanchez Molla Miguel Angel
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3345 , F 40, S 8, H A 17531, I/A 18 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-03
Información de SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MOLLA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos