SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
Informe ejecutivo de SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUIT WORLD SANCHEZ SL | Secretario | 12/07/2024 | |
SANMIRMA SL | Administrador Solidario | 08/05/2023 | |
ARAVALLE 21 INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 19/07/2021 | |
DELTA 21 INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 19/07/2021 | |
FRUIT WORLD SANCHEZ SL | Consejero | 22/05/2020 | |
CAMENJI INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 08/08/2019 | |
ENJOY FRESH SL | Administrador Solidario | 02/11/2011 | |
FRUTOS LOS PALACIOS SL | Administrador Solidario | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
Empresa: FRUIT WORLD SANCHEZ SL
Secretario
- Sanchez Miranda Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 718353, I/A 6 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: SANMIRMA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Miranda Ernesto
- Sanchez Miranda Eva Maria
- Sanchez Miranda Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45126 , F 187, S 8, H M 794123, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: DELTA 21 INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Sanchez Miranda Ernesto
- Sanchez Miranda Esther
- Sanchez Miranda Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42246 , F 50, S 8, H M 747905, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: ARAVALLE 21 INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Sanchez Miranda Esther
- Sanchez Miranda Eva Maria
- Sanchez Sanchez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42246 , F 40, S 8, H M 747904, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: FRUIT WORLD SANCHEZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Martin Sanchez Elias
- Sanchez Miranda Ernesto
- Sanchez Miranda Esther
- Sanchez Miranda Eva Maria
- Sanchez Sanchez Eloy
- Sanchez Sanchez Ernesto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40453 , F 60, S 8, H M 718353, I/A 1 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-28
Empresa: CAMENJI INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Casanova Laguna Pedro Miguel
- Sanchez Miranda Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39531 , F 200, S 8, H M 701818, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: ENJOY FRESH SL
Administrador Solidario
- Martin Sanchez Elias
- Sanchez Miranda Ernesto
- Sanchez Miranda Esther
- Sanchez Miranda Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29259 , F 109, S 8, H M 526736, I/A 1 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Empresa: FRUTOS LOS PALACIOS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Miranda Esther
- Sanchez Miranda Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15554 , F 95, S 8, H M 261757, I/A 7 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Información de SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA
Mostramos los datos de SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MIRANDA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos