SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGLA HM HOSPITALES SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
CLINICA SAN FRANCISCO SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
SANATORIO QUIRURGICO MODELO SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
HM MACAT SA | Apoderado Solidario | 22/04/2024 | |
PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA SA | Apoderado | 22/04/2024 | |
ABACID 2007 SL | Apoderado | 22/04/2024 | |
HM HOSPITALES 1989 SA | Apoderado | 22/04/2024 | |
INSTITUTO POLICLINICO ROSALEDA SA | Apoderado | 18/04/2024 | |
DESARROLLOS ASISTENCIALES SUR SL | Apoderado | 16/04/2024 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
Empresa: SANATORIO QUIRURGICO MODELO SL
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 167, S 8, H C 9670, I/A 62 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-15
Empresa: CLINICA SAN FRANCISCO SL
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 79, S 8, H LE 16085, I/A 39 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-24
Empresa: REGLA HM HOSPITALES SL
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 90, S 8, H LE 24644, I/A 22 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-24
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39598 , F 16, S 8, H M 132154, I/A 71 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: ABACID 2007 SL
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 115, S 8, H M 444101, I/A 33 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: HM HOSPITALES 1989 SA
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32690 , F 172, S 8, H M 2646, I/A 73 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: HM MACAT SA
Apoderado Solidario
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49194 , F 171, S 8, H B 98652, I/A 120 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: INSTITUTO POLICLINICO ROSALEDA SA
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 204, S 8, H SC 517, I/A 96 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-15
Empresa: DESARROLLOS ASISTENCIALES SUR SL
Apoderado
- Sanchez Mena Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6259, L 5167, F 191, S 8, H MA169156, I/A 19 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-29
Información de SANCHEZ MENA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de SANCHEZ MENA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MENA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos