SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
Informe ejecutivo de SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARJUNA CONSTRUCCIONES SL | Apoderado Solidario | 27/01/2021 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
Empresa: CARJUNA CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1648 , F 204, S 8, H GR 51071, I/A 5 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-18
Empresa: AGUAS URBANAS DEL SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Montoro Jose Antonio
- Garcia Morales Alberto Antonio
- Pinilla Peña Rafael
- Sanchez Mellado Joaquin
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 51, S 8, H GR 39493, I/A 16 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-18
Empresa: SUMINISTROS ASFALTICOS DE GRANADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Montoro Jose Antonio
- Garcia Morales Alberto Antonio
- Sanchez Mellado Joaquin
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 88, S 8, H GR 37726, I/A 21 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-18
Empresa: UCOP CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Montoro Jose Antonio
- Garcia Morales Alberto Antonio
- Sanchez Mellado Joaquin
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 101, S 8, H GR 10799, I/A 71 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-18
Empresa: AGUAS URBANAS DEL SUR SL
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 58, S 8, H GR 39493, I/A 10 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-18
Empresa: SUMINISTROS ASFALTICOS DE GRANADA SL
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 87, S 8, H GR 37726, I/A 16 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-18
Empresa: UCOP CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Sanchez Mellado Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 99, S 8, H GR 10799, I/A 57 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-18
Empresa: AGUAS URBANAS DEL SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 57, S 8, H GR 39493, I/A 7 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-18
Empresa: SUMINISTROS ASFALTICOS DE GRANADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 83, S 8, H GR 37726, I/A 11 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-18
Empresa: UCOP CONSTRUCCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 98, S 8, H GR 10799, I/A 53 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-18
Información de SANCHEZ MELLADO JOAQUIN
Mostramos los datos de SANCHEZ MELLADO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MELLADO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos